Actualité de Tahiti et ses îles
L’économie de la Polynésie il y a un siècle : « En 1914 la colonie était autosuffisante » 22/09/2014
PAPEETE, le 22 septembre 2014 - Une exposition sur la vie économique de la Polynésie en 1914 est organisée à la CCISM, dans le Hall du bâtiment rue...
PAPEETE, le 22 septembre 2014 - La cantatrice franco-coréenne Hyong Lee était au Village d'Enfants SOS de Papara la semaine dernière, mercredi 17...
TEVA I UTA, le 22 septembre 2014. Un nouvel épisode réglementaire dans les relations agitées entre la commune de Teva i Uta et l’alcool vient d’être...
PAPEETE, 20 septembre 2014 - En cette période de vacances scolaires, la gendarmerie nationale appelle tous les automobilistes à la vigilance face aux...
Le Président Fritch reçoit la société chinoise Tian Rui au sujet du projet aquacole de Hao 20/09/2014
PAPEETE, 20 septembre 2014 (COMMUNIQUE) - Le président Edouard Fritch, entouré du vice-président Nuihau Laurey, du ministre de l’économie,...
PAPEETE, 19 septembre 2014 – L’aide pour l’acquisition d’un logement neuf à usage d’habitation principale pourra bénéficier à 250 ménages d’ici la...
PAPEETE, le 19 septembre 2014. Des propriétaires terriens de la vallée de la Tevaifaara, une rivière de Mahaena sur la commune de Hitiaa O Te Ra...
Les commerçants n’ont pas le droit de refuser les anciens billets pendant encore 10 jours 19/09/2014
PAPEETE, le 19 septembre 2014 – L’IEOM rappelle que les anciens billets en francs Cfp ont encore cours légal jusqu’au 30 septembre, donc pendant...
PAPEETE, le 19 septembre 2014 – Du vendredi 19 septembre jusqu’au 24 octobre, une exposition sur la Première Guerre Mondiale et sur la Légion...
PAPEETE, le 19 septembre 2014 – L’IEOM a publié cette semaine sa note trimestrielle sur le coût et la production de crédits en Polynésie française au...
|
||||
TAHITI-INFOS est un site édité par FENUACOMMUNICATION Sarl au capital de 20 000 000 Fcfp, immeuble Manarava - Shell RDO Faa'a - BP 40160 98 713 Papeete Polynésie Française.
(+689) 40 43 49 49 - Dir. de publication : Sarah MOUX - Gérant : Albert MOUX |